Entreprise : CALTECH - SIREN 420 149 577
Identité
Dénomination
CALTECH
SIREN (siège)
420 149 577
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2001
Début d’activité
30/12/2016
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 42014957700017
- Date d'effet de la fermeture : 28/05/2001
Date de fin de la personne morale
30/12/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La construction et l'installation d'équipements thermiques et climatiques
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Code APRM
4322BA - Installation et entretien de climatisation et chaufferie
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
5 RUE FERRIE 95300 ENNERY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENRAY CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Boissy-Saint-Léger
Nom, Prénom(s)
TARDY WILLIAM , RAPHAEL , DANIEL
Nom d'usage
TARDY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
FREMECOURT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/2016
Siret
42014957700033
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Code APRM
4322BA - Installation et entretien de climatisation et chaufferie
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Code APRM
4322BA - Installation et entretien de climatisation et chaufferie
Autres Activités
LA CONSTRUCTION ET L INSTALLATION D EQUIPEMENTS THERMIQUES ET CLIMATIQUES
Code APRM
4322BA - Installation et entretien de climatisation et chaufferie
Adresse
5 RUE FERRIE
95300 , ENNERY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/1998
Siret
42014957700017
Code APE
453F
Adresse
9 ALL DES PEUPLIERS
95260 , MOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26518
Date d'ajout
03/07/2024
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/07/2024 nommant SELARL Asteren prise en la personne de Me Sabine Rocher 25 Rue de Gisors 95300 Pontoise liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46886
Date d'ajout
11/12/2023
Description
Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé en date du 11/12/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2023J00851 date de cessation des paiements le 30/09/2023 et a désigné liquidateur SELARL Fides prise en la personne de Me Sabine Rocher 25 Rue de Gisors 95300 Pontoise . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 3 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/12/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : HENRAY Claude, siège de la liquidation : parc d'activité 5 Rue FERRIE des portes du Vexin 95300 Ennery, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 04/11/2020
Numéro d'observation
34947
Date d'ajout
01/12/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
24645
Date d'ajout
08/08/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PONTOISE Sous le numéro 2017B3628
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/08/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/12/2001
Description
Historique des observations depuis le 31/12/2001 : Publicité de transfert : Le Sénonais Libéré ** Cette société déjà constituée transfère son siège social de MOURS (95) 9 Allé des Peupliers à VAUDEURS (89) 13 Hameau des Loges à compter du 28/05/2001. Acte constitutif déposé au Greffe de Pontoise le 21/09/1998 S/N° 6749 Journal de constitution : L'écho - Le Régional du 27/08/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).