Entreprise : AN 2 MIL - SIREN 420 117 988
Identité
Dénomination
AN 2 MIL
SIREN (siège)
420 117 988
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1998
Date de fin de la personne morale
16/09/2097
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7623 EUR
Adresse du siège
24 RUE ANITA CONTI 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TERTIAIRE DE LAROISEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAURIS PHILIPPE , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
LE MINIER PHILIPPE , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Guégon
Nom, Prénom(s)
LORGEOUX ERIC , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Plumelin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42011798800022
Nom commercial
GOLF IMPRIM GWELMEUR
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Imprimerie
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
24 RUE ANITA CONTI
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TERTIAIRE DE LAROISEAU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42011798800014
Nom commercial
GWEL MEUR
Code APE
222C
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Origine du fonds
Achat
Activité principale
IMPRIMERIE
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
30 RUE DE STRASBOURG
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9785
Date d'ajout
09/12/2019
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 30/09/2019 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2019 : Partant : LE TORTOREC Denis, Gérant Nouveau : DAURIS Philippe Jean, Gérant Nouveau : LE MINIER Philippe André, Gérant Nouveau : LORGEOUX Eric Jean Marie, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).