Entreprise : SITRAG - SIREN 420 114 498
Identité
Dénomination
SITRAG
SIREN (siège)
420 114 498
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1998
Début d’activité
01/09/1998
Date de fin de la personne morale
19/10/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Constructions industrielles tous corps d'état ayant trait au bâtiment génie civil travaux d'assainissement travaux industriels travaux publics la location de tous matériels la participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales la gestion financière de ses filiales l'acquisition et la gestion d'immeubles et de valeurs mobilières
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Capital social
96000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA DARSE 76170 LILLEBONNE FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLONDEL HUGUES , PAUL , ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
LE MESNIL ESNARD
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
42011449800017
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Constructions industrielles tous corps d'état ayant trait au bâtiment génie civil travaux d'assainissement travaux industriels travaux publics la location de tous matériels la participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales la gestion financière de ses filiales l'acquisition et la gestion d'immeubles et de valeurs mobilières
Adresse
CHE DE LA DARSE
76170 , LILLEBONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/008653
Date d'ajout
17/09/2021
Description
Par jugement du 17/09/2021, le Tribunal de Commerce du Havre allonge de deux ans la durée du plan, en application de l'article 5.I de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/000559
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Ordonnance de la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre en date du 14/01/2021 désignant en qualité Commissaire à l'exécution du plan : Selarl AJIRE en la personne de Maître Erwan MERLY 4 Cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister CS 76531 35065 Rennes avec bureau annexe 149 rue de la Délivrande 14000 CAEN en remplacement du Commissaire à l'exécution du Plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
524
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Plan de redressement : continuation MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/01/2017 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE : Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 A NOMME : COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE EUGENE BEILLARD
Numéro d'observation
3501
Date d'ajout
19/07/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 15/07/2016 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL A LA REQUETE DU MINISTRE PUBLIC DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE CINQ MOIS COURANT DU 27/07/2016 AU 24/12/2016
Numéro d'observation
3184
Date d'ajout
24/06/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU : 24/06/2016 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL A LA REQUETE DU MINISTRE PUBLIC DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 1 MOIS COURANT DU 26/06/2016 AU 27/07/2016
Numéro d'observation
2335
Date d'ajout
02/05/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 29/04/2016 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 2 MOIS COURANT DU 26/04/2016 AU 26/06/2016
Numéro d'observation
5730
Date d'ajout
28/12/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU : 28/12/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS COURANT DU 26/12/0015 AU 26/04/2016
Numéro d'observation
3871
Date d'ajout
07/09/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU : 04/09/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS COURANT DU 27/08/2015 AU 26/12/2015
Numéro d'observation
2382
Date d'ajout
06/06/2008
Description
transmission universelle de patrimoine de la société RIVIERES ENVIRONNEMENT SERVICES 2004 B 496 à compter du 01/04/2008 union agricole du 02/05/2008
Numéro d'observation
1036
Date d'ajout
28/02/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 08/01/2007 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 08/01/2007 ANCIENNE : H.B.G. INVESTISSEMENT - NOUVELLE : SITRAG MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 08/01/2007 : PARTANT : MR GODICHAUD JEAN-JACQUES, CO-GÉRANT CHANGEMENT DE QUALITE : MR BLONDEL HUGUES, CO-GÉRANT DEVIENT PRÉSIDENT ADJONCTION DE L'ACTIVITE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES TOUS CORPS D'ETAT AYANT TRAIT AU BATIMENT GENIE CIVIL TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT TRAVAUX INDUSTRIELS TRAVAUX PUBLICS LA LOCATION DE TOUS MATERIELS A CELLE DE LA PARTICIPATION DANS TOUS FONDS DE COMMERCE OU SOCIETES COMMERCIALES LA GESTION FINANCIERE DE SES FILIALES L'ACQUISITION ET LA GESTION D'IMMEUBLES ET DE VALEURS MOBILIERES - ACTES DEPOSES LE 28/02/2007 L'UNION AGRICOLE DU 22/02/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 91 469.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).