Entreprise : OPTIC - SIREN 420 085 391
Identité
Dénomination
OPTIC
SIREN (siège)
420 085 391
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1998
Début d’activité
04/09/1998
Date de fin de la personne morale
28/09/2078
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Optique, vente d'appareils d'optique, lunetterie de précision et tous appareils y relatifs.
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Capital social
37500 EUR
Adresse du siège
16 RUE JEAN BART 29100 DOUARNENEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Groix
Nom, Prénom(s)
CESSOU THIBAUT
Nom d'usage
CESSOU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Concarneau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/09/1998
Siret
42008539100019
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Optique, vente d'appareils d'optique, lunetterie de précision et tous appareils y relatifs.
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Autres Activités
REPARATIONS D'ARTICLES D'OPTIQUE
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Adresse
16 RUE JEAN BART
29100 , DOUARNENEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6476
Date d'ajout
28/11/2012
Description
Ouverture de l'établissement complémentaire à compter du 01/10/2012 au 18 rue Jean Bart 29100 Douarnenez. Ce fonds constitue un seul et même fonds avec le 16 rue Jean Bart 29100 Douarnenez (établissement principal).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5251
Date d'ajout
08/10/2009
Description
Transformation de la société à compter du 01/10/2009 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2009 : Partant : BUSSON Philippe, Commissaire aux comptes suppléant Partant : LOMENECH Herve, Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : BERTRAND Philippe, Président devient Gérant(e)
Numéro d'observation
1421
Date d'ajout
07/03/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 11/02/2008 : Ancienne : 28/02; Nouvelle : 30/09
Numéro d'observation
5634
Date d'ajout
16/10/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/08/2007 : PARTANT : DHEILLY NICOLAS, PRÉSIDENT NOUVEAU : BERTRAND PHILIPPE, PRÉSIDENT
Numéro d'observation
5496
Date d'ajout
10/10/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30/08/2007 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 30/08/2007 ANCIEN : 7622,45 EUR NOUVEAU : 37500 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/08/2007 : NOUVEAU : LOMENECH HERVE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : BUSSON PHILIPPE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT CHANGEMENT DE QUALITE : DHEILLY NICOLAS, GÉRANT(E) DEVIENT PRÉSIDENT MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/08/2007 : NOUVEAU : LOMENECH HERVE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : BUSSON PHILIPPE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT CHANGEMENT DE QUALITE : DHEILLY NICOLAS, GÉRANT(E) DEVIENT PRÉSIDENT
Numéro d'observation
4670
Date d'ajout
14/09/2000
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE DATE : 31/12 - NOUVELLE : 28/02 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL Date d'effet : 01/09/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECISION DE NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).