Entreprise : ENZO - SIREN 420 065 203
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2021)
Dénomination
ENZO
SIREN (siège)
420 065 203
Date d'immatriculation au RNE
27/09/2001
Date de fin de la personne morale
26/09/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ST-CREPIN 12380 LAVAL-ROQUECEZIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASTRE ROLAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
LE LUC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
42006520300028
Nom commercial
RESTAURANT CHEZ CAYLET
Enseigne
RESTAURANT CHEZ CAYLET
Code APE
553A
Origine du fonds
Autre
Adresse
RESTAURANT CHEZ CAYLET
12380 , LAVAL ROQUECEZIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/1998
Siret
42006520300010
Enseigne
LE TOUAREG
Code APE
553A
Adresse
QUA TAURELLE
83340 , LE CANNET-DES-MAURES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 7
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/1999
Siret
42006520300036
Code APE
553A
Adresse
QUARTIER TAURELLE
83340 , LE CANNET-DES-MAURES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 7
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7520
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Rodez le 27/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
229
Date d'ajout
14/02/2005
Description
Dissolution anticipée de la société DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE ROLAND PASTRE COMME LIQUIDATEUR - PV D AG DU 01/10/2004 - L HEBDO DU 21/01/2004 Date d'effet : 01/10/2004
Numéro d'observation
904
Date d'ajout
12/07/2004
Description
Suppression/suspension d'activité RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR M ET MME DELIANCOURT LA SOCIETE RESTE SANS ACTIVITE ACTE NOTARIE DU 10/06/04 - LE PROGRES ST AFFRICAIN DU 01/07/04 Date d'effet : 31/12/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DU SIEGE DU QUARTIER TAURELLE 83340 LE CANNET DES MAURES A COMPTER DU 1/6/02 SOCIETE QUI A EXPLOITE EN LOCATION GERANCE DEPUIS LE 01/09/2001 ET QUI EST SANS ACTIVITE A COMPTER DU 31/12/03
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).