Entreprise : SCI LAMARTINE - SIREN 419 956 719
Identité
Dénomination
SCI LAMARTINE
SIREN (siège)
419 956 719
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1998
Début d’activité
19/06/1998
Date de fin de la personne morale
23/07/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA GESTION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A USAGE D'HABITATION, EN VUE DE LEUR LOCATION - ET GENERALEMENT, TOUTES LES OPERATIONS CIVILES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SUS-INDIQUE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
40 AV GEORGES MANDEL 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
France ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Garancières
Nom, Prénom(s)
Lebossé MICHELE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ILLOR II (B64871 RCS Luxembourg)
Qualité
Autre
Dénomination
ILLOR I (B64870 RCS Luxembourg)
Qualité
Autre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/06/1998
Siret
41995671900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA GESTION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A USAGE D'HABITATION, EN VUE DE LEUR LOCATION - ET GENERALEMENT, TOUTES LES OPERATIONS CIVILES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SUS-INDIQUE
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA GESTION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A USAGE D'HABITATION, EN VUE DE LEUR LOCATION - ET GENERALEMENT, TOUTES LES OPERATIONS CIVILES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SUS-INDIQUE
Adresse
40 AV GEORGES MANDEL
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1998D0250616
Date d'ajout
19/07/2021
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 08-07-2021 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 8 janvier 2020, désigne Mme Diane Otsetsui en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant, désigne Me Gilles Pellegrini, 7/9 place de la Gare - La Varenne-Saint-Hilaire - CS 60013 - 94214 Saint-Maur-des-Fossés cedex, en qualité de liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).