Entreprise : SFPO - SIREN 419 947 197
Identité
Dénomination
SFPO
SIREN (siège)
419 947 197
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1998
Date de fin de la personne morale
08/09/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1999
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
3 PL DU 8 MAI 1945 95490 VAUREAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DALL PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Triel-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
REYMANN LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Ermont
Nom, Prénom(s)
TOURON YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
VILLEMOISSON SUR ORGES
Nom, Prénom(s)
COURQUIN LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
LENOIR FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Le Chesnay CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/08/1998
Siret
41994719700010
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
En France et à l étranger la prise de participation dans le capital de toute société civile ou commerciale ne faisant pas appel public à l épargné et notamment dans celui de la Sarl m3d la gestion et l administration desdites prises de participation l étude et la réalisation de concepts d aménagement de bureaux l accomplissement pour ce faire des activités de négoce de courtage de maîtrise d ¿uvre et plus généralement de toute activité nécessaire a l accomplissement de l objet social
Adresse
3 PL 3 Place DU 8 MAI 1945
95000 , Cergy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAUREAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25627
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20373
Date d'ajout
18/07/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 09/07/2001 , prononce la liquidation judiciaire , désigne liquidateur Me David 4 rue Georges bizet a saint Brieuc
Numéro d'observation
18990
Date d'ajout
18/05/2001
Description
Le tribunal de commerce de Saint Brieuc a prononcé en date du 25/04/2001 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général , date de cessation des paiements le 19/04/2001 , et a désigné juge commissaire M. Lemordan , juge commissaire suppléant M. Tronel , administrateur Me robert 4 cour Raphaël binet à rennes avec pour mission de D'assister les débitrices pour tous les actes de gestion , représentant des créanciers Me David 4 rue Georges bizet a saint Brieuc Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).