Entreprise : CINECAT - SIREN 419 946 231
Identité
Dénomination
CINECAT
SIREN (siège)
419 946 231
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1999
Début d’activité
02/11/2007
Date de fin de la personne morale
10/10/2097
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Services des traiteurs
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
16 T BD CHASTENET DE GERY 94270 LE KREMLIN-BICETRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUZE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
La Plaine-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/2007
Siret
41994623100034
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services des traiteurs
Adresse
16 T BD CHASTENET DE GERY
94270 , LE KREMLIN-BICETRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/08/1998
Siret
41994623100018
Code APE
555D
Adresse
19 AV D'ITALIE
75013 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFRADOM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40246
Date d'ajout
12/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 11/12/2013 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15510
Date d'ajout
14/02/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 13/02/2013 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
90226
Date d'ajout
29/03/2012
Description
Le tribunal de commerce de Creteil a prononcé en date du 28/03/2012 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2012J00286 date de cessation des paiements le 30/08/2011 et a désigné juge commissaire M. Floccari Nino Michel , juge commissaire suppléant M. Chaumet Alain , liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Avenue Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
83961
Date d'ajout
19/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 19/01/2012 nommant M. Sereno Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
17431
Date d'ajout
25/09/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 24/09/2008 , arrêtant le plan de redressement, désigne M. Laurent Touze comme tenu d'exécuter le plan , durée du plan 7 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , met fin à la mission de l'administrateur Me Yvon Le Taillanter 8 Place Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE , maintient mandataire judiciaire Me Gilles Pellegrini 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , nom du juge commissaire : M. Corpechot Marc
Numéro d'observation
5567
Date d'ajout
20/03/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 19/03/2008 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois mois
Numéro d'observation
60868
Date d'ajout
04/10/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 03/10/2007 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
50273
Date d'ajout
05/04/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 04/04/2007 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2007J00290 , date de cessation des paiements le 15/01/2006 désigne Juge Commissaire M. CORPECHOT Marc , Juge Commissaire suppléant M. BOONEN Jean Francois , Administrateur Me LE TAILLANTER Yvon 8 Place Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE avec pour mission : assister la debitrice pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me PELLEGRINI Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , , et ouvre une période d'observation expirant le 04/10/2007 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
31770
Date d'ajout
19/04/2006
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 24/01/2006
Numéro d'observation
38408
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
97663
Date d'ajout
11/10/1999
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).