Entreprise : SCI DE LA CHAINE-SAINT NICOLAS - SIREN 419 916 457
Identité
(Entreprise radiée le 02/07/2024)
Dénomination
SCI DE LA CHAINE-SAINT NICOLAS
SIREN (siège)
419 916 457
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1998
Date de fin de la personne morale
24/08/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
270 RUE ERNEST FOURNEAU 64310 ASCAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KULUSKA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAROUSSEAU JACQUES , HUGUES , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Ascain
Nom, Prénom(s)
MARCHAND MARTINE , BEATRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Ascain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/08/1998
Siret
41991645700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 AV DE LA LIBERATION
17139 , DOMPIERRE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2017
Siret
41991645700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire
Adresse
270 RUE ERNEST FOURNEAU
64310 , ASCAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KULUSKA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9539
Date d'ajout
26/06/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/05/2022
Description
Dissolution à compter du 31/05/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/04/2022, liquidateur : MARCHAND Martine, Beatrice, siège de la liquidation : Kuluska 270 Rue Ernest Fourneau 64310 Ascain, parution de la publicité légale : Sud Ouest paru le 04/05/2022
Numéro d'observation
8745
Date d'ajout
20/11/2017
Description
Radiation du RCS le 20/11/2017 avec effet au 01/10/2017 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bayonne par suite de transfert dans leur ressort
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).