Entreprise : SCI VALRO 39 - SIREN 419 907 191
Identité
(Entreprise radiée le 30/04/2021)
Dénomination
SCI VALRO 39
SIREN (siège)
419 907 191
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1998
Fermeture de l'établissement - 41990719100011
- Date d'effet de la fermeture : 24/01/2012
Fermeture de l'établissement - 41990719100029
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
17/08/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
11 RUE MARCEL PAUL 69700 GIVORS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTAGNE ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Saint-Priest-en-Jarez
Nom, Prénom(s)
THOUILLIER VALERIE
Nom d'usage
MONTAGNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Saint-Priest-en-Jarez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/1998
Siret
41990719100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 ALL DES SUCHETS
69700 , LOIRE-SUR-RHONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/01/2012
Siret
41990719100029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE MARCEL PAUL
69700 , GIVORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/035187
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Radiation en date du 30/04/2021 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 31/12/2020).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/035178
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2020 - Siège de la liquidation : 19 Rue De la Guichere 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 27/03/2021
Numéro d'observation
F21/035178
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).