Entreprise : SCI DECO - SIREN 419 893 169
Identité
Dénomination
SCI DECO
SIREN (siège)
419 893 169
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1998
Début d’activité
01/01/2006
Date de fin de la personne morale
20/08/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
3 ALL PAUL-EMILE VICTOR 35310 MORDELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUNAY ROSELYNE
Nom d'usage
COHIGNAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Mordelles
Nom, Prénom(s)
COHIGNAC JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Mordelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
41989316900021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 ALL PAUL-EMILE VICTOR
35310 , MORDELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
18/08/1998
Siret
41989316900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
MIVOIS
35136 , ST JACQUES DE LA LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/08/1998
Description
Historique des observations depuis le 21/08/1998 : - CETTE SOCIETE SE CONSTITUE MAIS N'EXPLOITE PROVISOIREMENT AUCUN ETABLISSEMENT. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 21.08.1998 AU 01.01.2006, MORDELLES, ZAC DE MIVOIE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).