Entreprise : SCI LA PREE - SIREN 419 877 568
Identité
(Entreprise radiée le 12/09/2019)
Dénomination
SCI LA PREE
SIREN (siège)
419 877 568
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1998
Date de fin de la personne morale
19/08/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
195592.08 EUR
Adresse du siège
165 RUE DU PARC 44370 LOIREAUXENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VARADES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLANGER VERONIQUE , CECILE , DOMINIQUE
Nom d'usage
GOUGEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Saint-Georges-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
PIGNIER BENEDICTE , CATHERINE
Nom d'usage
BELJEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Bouchemaine
Nom, Prénom(s)
TOSTIVINT PHILIPPE , MARC , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
LOIREAUXENCE
Nom, Prénom(s)
BERTRAND HUGUES , ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
LOIREAUXENCE
Nom, Prénom(s)
DESFOSSE NOELLIE , MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
TOSTIVINT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
LOIREAUXENCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/07/1998
Siret
41987756800016
Code APE
702A
Adresse
507 RUE DU MARECHAL FOCH
44370 , LOIREAUXENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/08/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/07/1998
Siret
41987756800024
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous biens et droits immobilièrs par voie d'apport ou a titre onereux leur entretien et leur gestion par loca- tion bail ou autrement
Adresse
165 RUE 165 rue du Parc Varades
44370 , LOIREAUXENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VARADES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/09/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-08-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
03/06/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-03-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Echo de l'Ouest DU : 10-05-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/08/1998
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : L'ECHO DE LA PRE SQU'ILE ------- Mention du 01/01/2002 : Conversion du capital social en EUROS, effectuée d'office pa r le Greffier du Tribunal de Commerce en applicati on du décret n° 2001-474 du 30/05/2001 ------- Men tion du 07/02/2002 : CHANGEMENT DE CAPITAL SOCIAL PRECEDEMMENT FIXE A 450 000 F. (PVA DU 15.10.2001) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL PRECEDEMMENT SITUE A VA RADES (44370), 507 RUE DU MAL FOCH - A COMPTER DU 15/10/2001 -------
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).