Entreprise : SCI PCA - SIREN 419 853 122
Identité
Dénomination
SCI PCA
SIREN (siège)
419 853 122
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2002
Début d’activité
15/07/1998
Date de fin de la personne morale
17/02/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION CONSTRUCTION GESTION ET EXPLOITATION D'IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
99091.86 EUR
Adresse du siège
189 RUE DES FORSYTHIAS 45160 OLIVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUZE CHRISTIANE , RACHEL , EMILIA
Nom d'usage
TABART
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Olivet
Nom, Prénom(s)
TABART PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Olivet
Nom, Prénom(s)
TABART AURELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Olivet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/1998
Siret
41985312200036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION CONSTRUCTION GESTION ET EXPLOITATION D'IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION CONSTRUCTION GESTION ET EXPLOITATION D'IMMEUBLES
Adresse
189 RUE DES FORSYTHIAS
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
08/12/2001
Siret
41985312200028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
615 RUE DU GENERAL DE GAULLE
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1998
Siret
41985312200010
Code APE
702C
Adresse
LES BORIOTS
45600 , GUILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
652
Date d'ajout
31/01/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 15/02/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 615 RUE DU GENERAL DE GAULLE 45160 OLIVET NOUVELLE ADRESSE : 189 ALLEE DES FORSYTHIAS 45160 OLIVET MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 15/02/2006 : NOUVEAU : MME TABART CHRISTIANE , GÉRANTE ASSOCIÉE NOUVEAU : MELLE TABART AURELIE, ASSOCIÉE SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : MR TABART PIERRE, GÉRANTDEVIENT ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 15/02/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 615 RUE DU GENERAL DE GAULLE 45160 OLIVET NOUVELLE ADRESSE : 189 ALLEE DES FORSYTHIAS 45160 OLIVET
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).