Entreprise : SOCIETE TRAVAUX PUBLICS CHARENTAIS - SIREN 419 827 712
Identité
Dénomination
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS CHARENTAIS
Sigle
TPC
SIREN (siège)
419 827 712
Date d'immatriculation au RNE
24/08/1998
Date de fin de la personne morale
23/08/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
LE POTEAU 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPUIS DIDIER , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Vindelle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/08/1998
Siret
41982771200011
Code APE
451A
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
Etude réalisation voiries réseaux divers nivellement aménagement tous espaces camionnage transport tous matériaux produits études réalisation projets immobiliers commerciaux location matériel travaux publics.
Adresse
lieu dit le poteau
16710 , Saint-Yrieix-Sur-Charente - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4860
Date d'ajout
15/10/2012
Description
Radiation du RCS le 15/10/2012 avec effet au 10/10/2012 En date du 10/10/2012, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 2 et R643-18
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
09/03/2005
Description
: MOD D'OFFICE DU 09/03/2005 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 03/03/2005 nommant M COHEN Jean-Michel en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Monsieur Roland JORET Le Juge commissiaire suppléant étant : M VIEIRA Jean-François
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/03/2002
Description
: MOD D'OFFICE DU 12.03.2002 : Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 10/01/2002 nommant M JORET Roland en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M DECKERT Gérard
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/08/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 06/07/2000.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/07/2000
Description
: MOD.OFF.du 06.07.2000 n°2660 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 06/07/2000 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 07/01/1999. Juge Commissaire : M DECKERT Gérard Liquidateur : ME TORELLI Jean-François 17 rue de Perigueux 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/06/2000
Description
: MOD D'OFFICE DU 16.06.2000 N0 2279 : Dépôt le 14.06.2000 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ANGOULEME
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).