Entreprise : GAEC DE RECOULES - SIREN 419 821 665
Identité
Dénomination
GAEC DE RECOULES
SIREN (siège)
419 821 665
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1998
Début d’activité
01/08/1998
Date de fin de la personne morale
07/09/2097
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole à compter du 1er août 1998
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
115425 EUR
Adresse du siège
RECOULES DE BERC 48200 LES MONTS VERTS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELCROS JONATHAN , STEPHANE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1996
Commune de résidence
Les Monts verts
Nom, Prénom(s)
FOURNIER ANNIE
Nom d'usage
DELCROS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Les Monts verts
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1998
Siret
41982166500017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole à compter du 1er août 1998
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
RECOULES DE BERC
48200 , LES MONTS VERTS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
691
Date d'ajout
11/05/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/05/2018 : Nouveau : DELCROS Jonathan, Stéphane, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
602
Date d'ajout
06/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2015 : Partant : DELCROS Deborah Alexandra, Gérante
Numéro d'observation
1492
Date d'ajout
06/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/10/2011 : Partant : FOURNIER Ginette, Gérante Nouveau : DELCROS Deborah Alexandra, Gérante
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reconnu le 25/06/1998 sous le n° 48-98-263 APE 0141 Z Elevage de vaches laitières SIRET 419 821 665 00017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).