Entreprise : GAEC DE ROLLIEUX - SIREN 419 811 831
Identité
Dénomination
GAEC DE ROLLIEUX
SIREN (siège)
419 811 831
Date d'immatriculation au RNE
11/08/2000
Début d’activité
01/04/1971
Date de fin de la personne morale
10/08/2099
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés par les associés - lait, élevage.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
76800 EUR
Adresse du siège
ROLLIEUX 44780 MISSILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLAMION CHRISTOPHE , RENE , ROBERT , JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Missillac
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE FREDERIC , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Arzal
Nom, Prénom(s)
POULAIN MAXIME , CLAIR , LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Missillac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1971
Siret
41981183100017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés par les associés - lait, élevage.
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
ROLLIEUX
44780 , MISSILLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
14/04/2014
Description
CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE : nomination de M. FLAMION Christophe et M. LEVESQUE Frédéric aux fonctions de co-gérants, à compter du 01/03/2014. Démission de M. CRESPEL Jean-Luc de ses fonctions de co-gérant, à compter du 31/03/2014.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/10/2013
Description
CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE : Retrait de Elisabeth PABOEUF-CRESPEL associée co-gérante à compter du 1/10/2013 (AGE du 24.9.2013)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/01/2008
Description
225020080124 ********* Changement composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 01/01/2008 Anc. Gérant : Mr FREOUR Alain François Rémi. Anc. Gérant : Madame FREOUR Alain née CRESPEL Marie Christine Je. Co-gérant : Mr POULAIN Maxime Clair Louis.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/08/2000
Description
Historique : Le G.A.E.C de ROLLIEUX a été agréé pa r le Comité Départemental d'Agrément du 18/01/1971 (n°4471055) et enregistré à ST NAZAIRE Nord-Ouest le 29/3/1971 (non inscrit au R.C.S. de SAINT-NAZA IRE pour cette époque) - Par ACTE SSP du 23/4/1979 , le CAPITAL SOCIAL a été porté de 174.000 à 768.0 00 F - Par acte SSP des 6/04 & 18/05/1987, RETRAIT de Mr CRESPEL Jean, CAPITAL REDUIT et fixé à 516. 000F & agrément de Mme Elisabeth et de Mme FREOUR Marie Christine en qualité d'associées. - Suivant P.V de l'AGE du 21/7/2000, abandon de la variabili té du capital social, prorogation de la durée de l a Sté de 69 années, adoption des NOUVEAUX STATUTS type de GAEC (d'où l'immatricula- tion au R.C.S. d e SAINT-NAZAIRE)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).