Entreprise : FINANCIERE VALMER - SIREN 419 788 526
Identité
Dénomination
FINANCIERE VALMER
SIREN (siège)
419 788 526
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1998
Début d’activité
01/07/1998
Date de fin de la personne morale
09/08/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Acquisition & gestion de tous droits sociaux & de toutes valeurs mobilières la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés & entreprises commerciales,industrielles,financières,mobilières & immobilières,et de tous types de groupement. Toutes prestations en matière administrative, Commerciale, financière & de gestion.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1107692.2 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LA TUILERIE 72400 CHERRE-AU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA SUD DE VALMER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CMAI HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Chemillé en Anjou
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41978852600012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition & gestion de tous droits sociaux & de toutes valeurs mobilières la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés & entreprises commerciales,industrielles,financières,mobilières & immobilières,et de tous types de groupement. Toutes prestations en matière administrative, Commerciale, financière & de gestion.
Autres Activités
Acquisition & gestion de tous droits sociaux & de toutes valeurs mobilières la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés & entreprises commerciales,industrielles,financières,mobilières & immobilières,et de tous types de groupement. Toutes prestations en matière administrative, Commerciale, financière & de gestion.
Adresse
10 RUE DE LA TUILERIE
72400 , CHERRE-AU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA SUD DE VALMER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2457
Date d'ajout
21/02/2022
Description
Opération de fusion à compter du 31/12/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : - PLACARD DESIGN LE MANS, SARL, 19 - 23 Rue Courthardy 72000 Le Mans (RCS Le Mans 530 538 933); société absorbée - FINANCIERE VALMER, SAS, ZA Sud de Valmer - Cherre 10 Rue de la Tuilerie 72400 Cherré-Au (RCS Le Mans 419 788 526) société absorbante
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
215
Date d'ajout
28/02/2005
Description
Modification de(s) commissaires aux comptes ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : M. DELAFONTAINE CLAUDE - NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : FITECO REPRESENTEE PAR M. BOURBON PHILIPPE -ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : M. VANDERGUCHT JEAN-MARIE - NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : M. NAJOTTE STEPHANE Date d'effet : 15/10/2004
Numéro d'observation
473
Date d'ajout
31/05/1999
Description
Augmentation du capital LE CAPITAL SOCIAL (PRECEDEMMENT DE 250.000 FRS) EST AUGMENTE DE 6.250.000 F PAR VOIE D'APPORT EN NATURE, POUR LE PORTER A 6.500.000 F. Date d'effet : 19/04/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).