Entreprise : ROSIERES - SIREN 419 777 495
Identité
Dénomination
ROSIERES
SIREN (siège)
419 777 495
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1998
Début d’activité
05/08/1998
Date de fin de la personne morale
11/08/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous terrains et édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
915 EUR
Adresse du siège
1150 RTE DES GAILLARDS 81400 ROSIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARENC FRANCOISE , CORINNE , SANDRINE
Nom d'usage
PELISSOU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Rosières
Nom, Prénom(s)
PELISSOU ALICIA , MORGANE , INDIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1995
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Marcel
Nom, Prénom(s)
PELISSOU JOHANNA , CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1990
Commune de résidence
Rosières
Nom, Prénom(s)
PELISSOU GAETAN , ALEXANDRE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Rosières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/08/1998
Siret
41977749500013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous terrains et édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation
Autres Activités
Acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous terrains et édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation
Adresse
1150 RTE DES GAILLARDS
81400 , ROSIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1917
Date d'ajout
26/06/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/05/2008 : Partant : BONNET Jérôme Nicolas Chtistian, GÉRANT ASSOCIE Partant : CASADO Ramon, GÉRANT ASSOCIE Nouveau : PELISSOU Françoise Corinne Sandrine, GÉRANTE ASSOCIÉE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).