Entreprise : PREVENTIS - SIREN 419 766 357
Identité
Dénomination
PREVENTIS
SIREN (siège)
419 766 357
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2004
Début d’activité
01/09/1998
Date de fin de la personne morale
22/04/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Etude de toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et au controle technique et vérification reglementaires des installations électriques, appareils à pression de gaz, tous matériels ou installations électriques appareils à pression à gaz, tous matériels ou installations soumis au code du travail, decrets, arrêté, reglementation et norme en vigueur.
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
105 RUE SOMMEVILLE 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUJARD DENIS , GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
41976635700042
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude de toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et au controle technique et vérification reglementaires des installations électriques, appareils à pression de gaz, tous matériels ou installations électriques appareils à pression à gaz, tous matériels ou installations soumis au code du travail, decrets, arrêté, reglementation et norme en vigueur.
Adresse
105 RUE SOMMEVILLE
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/07/1998
Siret
41976635700018
Code APE
743B
Adresse
9 CHE MOUSQUETAIRE
64160 , GABASTON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
41976635700026
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Activité principale
Analyses, essais et inspections techniques
Adresse
26 RUE GEORGE SAND
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
41976635700034
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Activité principale
Analyses, essais et inspections techniques
Adresse
ALL EDOUARD BRANLY
77550 , MOISSY-CRAMAYEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME D'ARVIGNY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71459
Date d'ajout
27/03/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 27/03/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/03/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46768
Date d'ajout
05/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 05/10/2015 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10/04/2014 et a désigné Liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Boulevard Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
44757
Date d'ajout
03/08/2015
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
38752
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Suivant décision en date du 03 novembre 2014, le Président a ordonné que les missions confiées à Maître Yves COUDRAY au sein de la SCP Yves COUDRAY - Christophe ANCEL soient dorénavant confiées à Maître Christophe ANCEL
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/02/2012
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 20/02/2012 arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise sur dix années Commissaire à l'exécution du plan : Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray 50 boulevard Aristide Briand résidence le Dauphin 77000 Melun
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/01/2012
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 23/01/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée d'un mois
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/10/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 17/10/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/07/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 18/07/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/03/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 21/03/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de quatre mois
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/02/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 21/02/2011 ouvrant une procédure de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 22/08/2009. Mandataire Judiciaire : Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray 50 boulevard Aristide Briand résidence le Dauphin 77000 Melun
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/11/2008
Description
: Acte constitutif déposé le 05.08.1998 au GTC de PAU. Transfert du siège au GTC de PARIS à compter du 15.03.200. Ancien siège au 26 rue George SAND 75016 Paris.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/04/2004
Description
Historique des observations depuis le 23/04/2004 : Immatriculation principale au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS ( 1998 B 13496)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).