Entreprise : SCI MEPE - SIREN 419 760 012
Identité
Dénomination
SCI MEPE
SIREN (siège)
419 760 012
Date d'immatriculation au RNE
07/09/1998
Début d’activité
16/12/2013
Date de fin de la personne morale
06/09/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, mise en valeur, administration, exploitation par location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
13 RUE PIERRE GENDRY 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Segré
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENARD CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Nom, Prénom(s)
PECOT STEPHANIE
Nom d'usage
MENARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/2013
Siret
41976001200023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, mise en valeur, administration, exploitation par location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement
Autres Activités
Propriété, mise en valeur, administration, exploitation par location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement
Adresse
13 RUE PIERRE GENDRY
49500 , SEGRE-EN-ANJOU BLEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Segré
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/1998
Siret
41976001200015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 RUE NEUVE
44540 , VALLONS-DE-L'ERDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
112
Date d'ajout
03/01/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 16/12/2013 : Ancienne adresse : 9 rue Neuve 44540 Saint-Mars-la-Jaille Nouvelle adresse 13 rue Pierre Gendry 49500 Segré Transfert du siège social à compter du 16/12/2013 : Ancienne adresse : 9 rue Neuve 44540 Saint-Mars-la-Jaille Nouvelle adresse : 13 rue Pierre Gendry 49500 Segré Modification relative aux associés à compter du 16/12/2013 : Nouveau : MENARD Christian, Associé indéfiniment responsable Modifié : MENARD Stéphanie, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).