Entreprise : SOCIETE IMMOBILIERE DE LA LOYSANCE - SIREN 419 717 806
Identité
Dénomination
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA LOYSANCE
Sigle
S.I.L.
SIREN (siège)
419 717 806
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1998
Début d’activité
01/08/1998
Date de fin de la personne morale
02/08/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
locations immobilières (début : 15.03.2002)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
40 HERISSE 35460 VAL-COUESNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIER PIERRE-MICHEL , HENRI , ERNEST
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Antrain
Nom, Prénom(s)
BILLEGA DOMINIQUE , DANIEL , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Chesné
Nom, Prénom(s)
HENRI SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Saint-Ouen-la-Rouërie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1998
Siret
41971780600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
locations immobilières (début : 15.03.2002)
Autres Activités
locations immobilières (début : 15.03.2002)
Adresse
40 HERISSE
35460 , VAL-COUESNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/1998
Siret
41971780600014
Code APE
702C
Adresse
13 PL DU THEATRE
35300 , FOUGERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
93678
Date d'ajout
02/09/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 40 R René le Herisse 35560 Antrain, Nouvelle adresse: 40 R René le Herisse ANTRAIN 35560 VAL COUESNON. Etablissement principal - Ancienne adresse: 40 R René le Herisse 35560 Antrain, Nouvelle adresse: 40 R René le Herisse ANTRAIN 35560 VAL COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: 2 IMP de la Perrière 35560 ANTRAIN, Nouvelle adresse: 2 IMP de la Perrière ANTRAIN 35560 VAL COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: Les Communaux 35140 ST GEORGES DE CHESNE, Nouvelle adresse: Les Communaux ST GEORGES DE CHESNE 35140 RIVES DU COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: 2 LOT Les Rochers 35460 ST OUEN LA ROUERIE, Nouvelle adresse: 2 LOT Les Rochers ST OUEN LA ROUERIE 35460 VAL COUESNON.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/08/1998
Description
Historique des observations depuis le 03/08/1998 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.08.1998 AU 15.03.2002, FOUGERES, 13 IMPASSE DU THEATRE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 40 rue René le Herisse 35560 Antrain : Observation depuis le 03/08/1998 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.08.1998 AU 15.03.2002, FOUGERES, 13 IMPASSE DU THEATRE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).