Entreprise : SOCIETE CIVILE G S D - SIREN 419 686 704
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE G S D
SIREN (siège)
419 686 704
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1998
Début d’activité
07/07/1998
Date de fin de la personne morale
11/08/2048
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 RUE ARISTIDE BRIAND 22100 DINAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DINAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DURAND MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Dinan
Nom, Prénom(s)
DURAND SOIZIG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
HERVELEU MARYVONNE
Nom d'usage
DURAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Dinan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/07/1998
Siret
41968670400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles
Adresse
17 RUE ARISTIDE BRIAND
22100 , DINAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DINAN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1395
Date d'ajout
21/08/2008
Description
Nomination en qualité de Co-Gerante non associée de MME Herveleu Maryvonne Ep Durand née le 22.01.48 à Noyal-sur-Vilaine (35) Dt 17 rue Aristide Briand à Dinan (22) Pv AGO du 26.12.06 - Da n°a773 du 21.08.08 -Journal : L'hebdomadaire d'Armor du 05.07.08 mise à Jou des associés : M. Durand Gilles né le 17.04.70 à rennes (35) Dt 14 rue de la crèche à rennes (35) - mme Durand Soizig née le 04.06.73 à rennes (35) Dt 30 avenue maréchal Leclerc à Alfortville (94) Date d'effet : 26/12/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).