Entreprise : VEXIN IMMOBILIER - SIREN 419 663 737
Identité
Dénomination
VEXIN IMMOBILIER
SIREN (siège)
419 663 737
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1998
Début d’activité
15/06/1998
Date de fin de la personne morale
15/09/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation d'une résidence pour personnes agées
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Capital social
175667.01 EUR
Adresse du siège
72 B RTE NATIONALE 60590 TRIE-CHATEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DOMUSVI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1998
Siret
41966373700023
Nom commercial
LES BERGES DE LA TOUR
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'une résidence pour personnes agées
Adresse
72 B RTE NATIONALE
60590 , TRIE-CHATEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1998
Siret
41966373700015
Enseigne
LES BERGES DE LA TOUR
Code APE
853D
Adresse
31 AV DE L'EUROPE
94150 , RUNGIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT 19 ENTREPOT 105
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Assemblée Générale du 09-06-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
16/06/2021
Description
RECONSTITUTION DE L'ACTIF NET , à compter du 25/05/2021.
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
17/04/2018
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL se transforme en SAS à compter du 29-03-2018
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
12/01/2017
Description
Reconstitution des capitaux propres, à compter du 19/12/2016
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
06/07/2011
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 01/01/2011.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
24/03/2011
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice s ocial. Ancienne date : 31 mars.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/11/2006
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice s ocial : du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/11/2006
Description
Transformation de la Société Anonyme en SARL à dat er du 16/10/2006.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/09/1998
Description
Historique : - Constitution : dépôt au greffe du T C de CRETEIL le 27/07/1998 - Transfert du siège so cial et de l'Ets principal du 31 avenue de l'Europ e 94538 RUNGIS CEDEX ( RCS CRETEIL - 98 B 1973) à TRIE CHATEAU à dater du 01/12/1998
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/09/1998
Description
Observations concernant l'établissement situé 72 B is route Nationale 60590 Trie-Château : Journal pu blicateur (achat): PICARDIE LA GAZETTE du 4.08.199 8. Ancien propriétaire : SARL LES BERGES DE LA TOU
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).