Entreprise : SCI DES 3 FORETS - SIREN 419 661 699
Identité
(Entreprise radiée le 02/02/2023)
Dénomination
SCI DES 3 FORETS
SIREN (siège)
419 661 699
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1998
Fermeture de l'établissement - 41966169900019
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/2018
Date de fin de la personne morale
26/07/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA PASSERELLE 60300 SENLIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUDRUY JEAN , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
ROUZE FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Gilocourt
Nom, Prénom(s)
PIOT CHRISTOPHE , PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Barbery
Nom, Prénom(s)
DERAMECOURT JEAN , FELIX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Senlis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/07/1998
Siret
41966169900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'administraiton, la gestion l'acquisition de tous biens mobiliers et immobi liers
Adresse
3 RUE 3 Rue de la passerelle
60300 , Senlis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1464
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/05/2018 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1465
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/03/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Dissolution à compter du 15/05/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/05/2018, siège de la liquidation : 3 Rue de la passerelle 60300 Senlis, parution de la publicité légale : La Gazette paru le 27/01/2023
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).