Entreprise : SCI MARIN PONT DE L'ARC - SIREN 419 634 175
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2022)
Dénomination
SCI MARIN PONT DE L'ARC
SIREN (siège)
419 634 175
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1998
Fermeture de l'établissement - 41963417500014
- Date d'effet de la fermeture : 21/05/2022
Date de fin de la personne morale
20/07/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
PONT DE L ARC 13090 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIN GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Aniche
Nom, Prénom(s)
MARIN THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Lewarde
Nom, Prénom(s)
MARIN JEAN-OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Auberchicourt
Nom, Prénom(s)
MARIN MARTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
MARIN HELYETTE
Nom d'usage
MENET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Bats
Nom, Prénom(s)
MARIN FRANCELINE
Nom d'usage
RENARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Auberchicourt
Nom, Prénom(s)
MARIN BRIGITTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Masny
Nom, Prénom(s)
MARIN LAURENCE
Nom d'usage
ONIAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Masny
Nom, Prénom(s)
MARIN MARIE-PASCALE
Nom d'usage
DUFOUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Plaisir
Nom, Prénom(s)
MARIN MARIE-FREDERIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Auby
Nom, Prénom(s)
MARIN PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Ecaillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/1998
Siret
41963417500014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation, gestion de biens immobiliers
Adresse
Quartier du Pont de l'Arc
13100 , Aix-en-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21286
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22635
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).