Entreprise : AUSTRALIS - SIREN 419 600 382
Identité
Dénomination
AUSTRALIS
SIREN (siège)
419 600 382
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1998
Date de fin de la personne morale
22/09/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7774.9 EUR
Adresse du siège
3 RUE JEAN COCTEAU 97480 SAINT-JOSEPH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES GREGUES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUET JEAN , LORRAIN
Nom d'usage
HUET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Saint-Philippe
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/1998
Siret
41960038200024
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de meubles
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
3 RUE JEAN COCTEAU
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES GREGUES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/1998
Siret
41960038200016
Code APE
361G
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Origine du fonds
Création
Activité principale
MEUBLES MEUBLANTS (FABRICATION DE)
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
489 RUE RAPHAEL BABET
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 04/02/2020 prononçant la faillite personnelle de HUET Jean Lorrain es qualité d'ancien gérant de la SARL AUSTRALIS pour une durée de 3 ans.
Numéro d'observation
1548
Date d'ajout
05/05/2017
Description
Par jugement en date du 02/05/2017, le tribunal mixte de commerce DE SAINT PIERRE a decidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiee dans la procédure AUSTRALIS
Numéro d'observation
2830
Date d'ajout
09/06/2016
Description
par ordonnance en date du 26/05/2016 le président du tribunal mixte de commerce de ST PIERRE a converti en liquidation judiciaire simplifiée la procédure ouverture à l'encontre de AUSTRALIS
Numéro d'observation
2450
Date d'ajout
17/05/2016
Description
par jugement EN DATE DU 10/05/2016, LE TRIBUNAL mixte de commerce DE SAINT PIERRE A - PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE AUSTRALIS, - A DESIGNE : Liquidateur : SELARL Franklin BACH - 41, rue Sainte Marie - BP 735 - 97400 Saint-Denis. - a maintenu les juges commissaires - ordonné la cessation immédiate d'activité
Numéro d'observation
2057
Date d'ajout
19/04/2016
Description
par jugement EN DATE DU 19/04/2016, LE TRIBUNAL mxite de commerce DE SAINT PIERRE : - A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE GIOCONDI Aurélie, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT LEPINE Maud, - MANDATAIRE JUDICIAIRE SELARL Franklin BACH - 41, rue Sainte Marie - BP 735 - 97400 Saint-Denis, - A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois - A FIXE AU 03/06/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
3269
Date d'ajout
19/11/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 30/06/2010 Ancienne : SARL FRANCOMME FRERES Nouvelle : AUSTRALIS
Numéro d'observation
527
Date d'ajout
22/02/2005
Description
Changement de gérant Ancienne mention : Gérant associé : M. Francomme Guibert - 26 chemin cap blanc - grand galet - 97480 Saint-Joseph Gérant associé : M. Francomme Jean-jacques - 24 chemin cap blanc - grand galet - 97480 Saint-Joseph Gérant associé : M. Francomme Jean-Paul - 51 rue des Papangue - Vincendo - 97480 Saint-Joseph Nouvelle mention : Gérant non associé : M. Huet Jean lorrain - 76 rn2 baril - 97442 Saint-Philippe Date d'effet : 01/01/2005
Numéro d'observation
5090
Date d'ajout
14/12/2004
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social maintien malgré perte de plus de la moitié du capital Date d'effet : 02/11/2004
Numéro d'observation
2537
Date d'ajout
07/10/2002
Description
Suivant Pv age du 01/07/2002 et à compter du même jour, transfert du siège et de l'établissement principal : - Ancienne mention : 489 rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph - - nouvelle mention : 3 rue Jean Cocteau - ZA des grègues 97480 St-joseph
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 51 000.00 FRF nouveau montant : 7 774.90 Eur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J111 2021-01-26 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2021-02-12 GREFFE DE ST PIERRE GREFFE DE ST PIERRE FRANKLIN BACH
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).