Entreprise : GFA DOMAINE DE LA CLOTTE - SIREN 419 586 466
Identité
Dénomination
GFA DOMAINE DE LA CLOTTE
SIREN (siège)
419 586 466
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1998
Début d’activité
09/07/1998
Date de fin de la personne morale
08/07/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
La propriete, la jouissance, l'administration des immeubles à destination agricoles aux fins de conservation d'une ou de plusieurs exploitations, acquisition et vente de tous biens et droits immobiliers à usage agricole aux fins de conservation d'une ou plusieurs exploitations. Acquisition et vente de tous biens et droits immobiliers à usage agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
808010.28 EUR
Adresse du siège
DOM DE LA CLOTTE 30250 SALINELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR PAGES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAGES EMMANUELLE , AUDE , AMELIE
Nom d'usage
BOUIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Assas
Nom, Prénom(s)
PAGES BERTRAND , ROMAIN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Aigouze
Nom, Prénom(s)
PLANEL MARYLINE , PAULE , FRANCOISE
Nom d'usage
PAGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Salinelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/1998
Siret
41958646600015
Nom commercial
GFA DU DOMAINE DE LA CLOTTE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriete, la jouissance, l'administration des immeubles à destination agricoles aux fins de conservation d'une ou de plusieurs exploitations, acquisition et vente de tous biens et droits immobiliers à usage agricole aux fins de conservation d'une ou plusieurs exploitations. Acquisition et vente de tous biens et droits immobiliers à usage agricole
Autres Activités
La propriete, la jouissance, l'administration des immeubles à destination agricoles aux fins de conservation d'une ou de plusieurs exploitations, acquisition et vente de tous biens et droits immobiliers à usage agricole aux fins de conservation d'une ou plusieurs exploitations. Acquisition et vente de tous biens et droits immobiliers à usage agricole
Adresse
DOM DE LA CLOTTE
30250 , SALINELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR PAGES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/000687
Date d'ajout
10/01/2023
Description
A compter du 12.05.2021 : Modification relative aux dirigeants : PAGES Philippe Paul Andre nom d'usage : PAGES Philippe n'est plus gérant PLANEL Maryline Paule Françoise nom d'usage : PAGES Maryline devient gérant PAGES Emmanuelle Aude Amélie nom d'usage : BOUIC Emmanuelle devient gérant PAGES Bertrand Romain Pierre nom d'usage : PAGES Bertrand devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/000687
Date d'ajout
10/01/2023
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : la propriete, la jouissance et l'administration des immeubles a destination agricoles aux fins de conservation d'une ou de plusieurs exploitations, et generalement, toutes operations pouvant se rattacher directement ou indirec tement a cet objet etc.... Nouvelle activité : La propriete, la jouissance, l'administration des immeubles à destination agricoles aux fins de conservation d'une ou de plusieurs exploitations, acquisition et vente de tous biens et droits immobiliers à usage agricole aux fins de conservation d'une ou plusieurs exploitations. Acquisition et vente de tous biens et droits immobiliers à usage agricole à compter du 12/12/2022
Numéro d'observation
F23/000687
Date d'ajout
10/01/2023
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur PAGES Bertrand Ancienne Adresse : Les Sablons 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE Nouvelle Adresse : Chemin des Canaveriers Mas de la Sablière 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE
Numéro d'observation
F23/000687
Date d'ajout
10/01/2023
Description
A compter du 12.05.2021 : Modification relative aux associés de société civile : PAGES Philippe Paul Andre nom d'usage : PAGES Philippe n'est plus Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).