Entreprise : S.C.P.C. INVEST - SIREN 419 547 401
Identité
(Entreprise radiée le 22/06/2021)
Dénomination
S.C.P.C. INVEST
SIREN (siège)
419 547 401
Date d'immatriculation au RNE
03/11/1998
Fermeture de l'établissement - 41954740100036
- Date d'effet de la fermeture : 22/06/2021
Fermeture de l'établissement - 41954740100010
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 41954740100028
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2004
Date de fin de la personne morale
02/11/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
177088.2 EUR
Adresse du siège
39 AV DES BAUMETTES 06000 NICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DES OLLIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAU CHRISTIAN , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
41954740100028
Adresse
455 PRO DES ANGLAIS
06000 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ARENICE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
41954740100036
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La participation majoritaire ou non dans toutes sociétés l acquisition de toutes entreprises existantes ou à créer par tous moyens financiers quelle qu en soit la forme et où l activité notamment dans le domaine de la Sante de l administration de biens ou de la gestion immobilière toutes prestations de services dans les domaines administratif financier et commercial et notamment l administration et la gestion
Adresse
39 AV DES BAUMETTES
06000 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DES OLLIERES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41954740100010
Adresse
13 RUE DU SACHET
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16356
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16356
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 22/06/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22/06/2021
Numéro d'observation
3030
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 25/01/2021 nommant M. Cachafeiro Jean-Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12941
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 25/01/2018 nommant M. Seon Thierry juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
77894
Date d'ajout
02/11/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 02/11/2016 nommant SCP Btsg² prise en la personne de Maître Denis Gasnier 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
27060
Date d'ajout
12/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 12/01/2015 nommant M. Horcholle Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6189
Date d'ajout
07/04/2014
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 07/04/2014 nommant SELAS Etude Stephanie Bienfait prise en la personne de Me Stéphanie Bienfait 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
79500
Date d'ajout
03/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 03/04/2013 , a prononcé la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée , sous le numéro 2013J00095 , désigne liquidateur Me Bienfait Stéphanie 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice , nom du juge-commissaire M. Peslier Victor
Numéro d'observation
75480
Date d'ajout
07/02/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice , prononce en date du 07/02/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00095 , date de cessation des paiements le 07/02/2013 désigne Juge Commissaire M. Peslier Victor , Mandataire judiciaire Me Bienfait Stéphanie 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice , , et ouvre une période d'observation expirant le 07/08/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).