Entreprise : SCI GPE 16 - SIREN 419 526 421
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2017)
Dénomination
SCI GPE 16
SIREN (siège)
419 526 421
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1998
Date de fin de la personne morale
16/07/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
24 AV DU DOC MALLET 15100 SAINT-FLOUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ECHEGUT VINCENT , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saint-Flour
Nom, Prénom(s)
GLEIZES JEAN-CHRISTOPHE , MICHEL , GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Saint-Flour
Nom, Prénom(s)
PERRIER PASCAL , FREDERIC , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Saint-Flour
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/1998
Siret
41952642100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE D AURILLAC
15100 , ANDELAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/1998
Siret
41952642100021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de terrains,batiments,constructions d'immeubles à usage commercial,propriete,gestion, location.
Adresse
24 AV 24 Avenue Du Docteur Mallet
15100 , Saint-Flour - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/02/2007
Description
Transfert de siège dans le ressort : A/c du 01.01.2007, transfert du siège social de Route d'Aurillac 15100 ANDELAT au 24 avenue du Docteur Mallet 15100 SAINT FLOUR.AGE du 31.12.2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).