Entreprise : CHARLES MARIE PAUL - SIREN 419 517 891
Identité
Dénomination
CHARLES MARIE PAUL
SIREN (siège)
419 517 891
Date d'immatriculation au RNE
01/07/2010
Début d’activité
11/03/1998
Date de fin de la personne morale
30/06/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion et administration de tous immeubles dans les DOM
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LD CHEMIN NEUF VILLA MERINA 97114 TROIS-RIVIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ MARYLINE DORVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DORVILLE MANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
DORVILLE AMANDINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
JOUSSE MARYLINE
Nom d'usage
DORVILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Trois-Rivières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/03/1998
Siret
41951789100018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION ET ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES DANS LES D.O.M
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION ET ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES DANS LES D.O.M
Adresse
LD CHEMIN NEUF VILLA MERINA
97114 , TROIS-RIVIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ MARYLINE DORVILLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Non maintien d'activité à l'ancien siègeRedressement en date du 06/08/2010 : Mr Jacques OVIDE est partant à compter du 31/12/09 suite cession de partsNouv associés à compter du 22/06/2010 : Melle DORVILLE Amandine et Mr DORVILLE Manuel
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).