Entreprise : SARL DEHANT - SIREN 419 513 957
Identité
Dénomination
SARL DEHANT
SIREN (siège)
419 513 957
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1998
Début d’activité
20/04/1998
Date de fin de la personne morale
12/07/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/1999
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Travaux agricoles.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
3 RUE DES FAUCHARTS 02620 BUIRONFOSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECAS DELPHINE , ELISABETH
Nom d'usage
DEHANT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Buironfosse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/1998
Siret
41951395700011
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
travaux agricoles
Adresse
3 RUE DES FAUCHARTS
02620 , BUIRONFOSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2172
Date d'ajout
15/03/2023
Description
Par jugement en date du 10/03/2023, le Tribunal de Commerce de Saint Quentin a prononcé l’extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL DEHANT (transfert de siège de Saint-Quentin vers Troyes) à la SAS DEHANT, 3 rue des Faucharts 02620 Buironfosse RCS Saint Quentin B 905 404 232, ledit jugement a ordonné la confusion des patrimoines actifs et passif communs. Date de cessation des paiements le 17/12/2020 et a maintenu la désignation du liquidateur : la SELARL EVOLUTION en la personne de Me Guillaume RANDOUX demeurant 2 Place des Campions 02100 Saint Quentin. Les créanciers sont invités à déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire sus nommé dans le delai de deux mois de l'inserion à paraitre au BODACC, à peine de forclusion.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
10/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 10-03-2023, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL DEHANT, à la SAS DEHANT, ledit jugement a ordonné la confusion des patrimoines actif et passif communs, date de cessation des paiements le 17-12-2020 et confirmant la désignation du liquidateur : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître Guillaume RANDOUX, demeurant 2 Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Numéro d'observation
7732
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Par jugement en date du 02/09/2022, le Tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Désigne la SELARL EVOLUTION en la personne de Me Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 Saint Quentin.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
02/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 02-09-2022 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2022/6812 désigne liquidateur SELARL EVOLUTION en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTINnom du juge-commissaire Madame Christiane FENDT met fin a la mission de l'administrateur SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître Laurent MIQUEL. Met fin à la période d'observation .
Numéro d'observation
5815
Date d'ajout
27/06/2022
Description
Par jugement en date du 17/06/2022, le Tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Administrateur judiciaire SELAS BMA en la personne de Me Laurent MIQUEL 16 bis Rue de la Comédie 02100 Saint-Quentin, avec mission assistance, mandataire judiciaire SELARL EVOLUTION en la personne de Me Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 Saint Quentin. Ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17/12/2020. Les créanciers sont invités à déclarer leur créances entre les mains du mandataire judiciaire susnommé dans le délai de deux mois de l'insertion à paraître au BODACC, à peine de forclusion.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 17/06/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022/6812 date de cessation des paiements le 17/12/2020, et a désigné juge commissaire : Madame Christiane FENDT, administrateur : SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître Laurent MIQUEL 16 bis Rue de la Comédie 02100 Saint-Quentin, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, et a ouvert une période d'observation expirant le 17/12/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
13/05/2022
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A TROYES (10000) 53 RUE DE LA PAIX RC TROYES 2022B375 LE 19-04-2022
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
4356
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4356
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).