Entreprise : HOLDING ROTGER PARTICIPATIONS - SIREN 419 475 785
Identité
Dénomination
HOLDING ROTGER PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
419 475 785
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2012
Début d’activité
01/08/2012
Date de fin de la personne morale
07/11/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La prise de participation dans le capital de toutes sociétés, l'exercice des droits d'associé ou d'actionnaire, de gestion et cession de tous titres. l'acquisition, la cession, la construction, la rénovation, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles, meublés ou non meublés, situés en France ou à l'étranger ainsi que la souscription de tout emprunt bancaire y relatif ; l'acquisition, la gestion, la cession de tous droits immobiliers situés en France ou à l'étranger.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU ROC 50400 GRANVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROTGER Y VERD JEAN-PIERRE
Nom d'usage
ROTGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Granville
Nom, Prénom(s)
ROTGER Y VERD JEAN-MARC , ANDRE , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Saint-Felix-de-Lodez
Nom, Prénom(s)
ROTGER Y VERD JEAN-CHRISTOPHE , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Saint-Amand-Montrond
Nom, Prénom(s)
ROTGER Y VERD VINCENT , PIERRE , ELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2012
Siret
41947578500061
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
12 RUE DU ROC
50400 , GRANVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
41947578500020
Code APE
741J
Adresse
RUE ARISTIDE BOUCICAUT
14120 , MONDEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE L ETOILE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/2005
Siret
41947578500038
Code APE
741J
Adresse
AV PIERRE MENDES FRANCE
14120 , MONDEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2006
Siret
41947578500046
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
51 RUE ANTOINE BECQUEREL
14123 , IFS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC OBJET'IFS SUD BD CHARLES CROS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2009
Siret
41947578500053
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
210 RUE DE L'AVENIR
14790 , VERSON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES LES RIVES DE L'ODON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/1998
Siret
41947578500012
Code APE
741J
Adresse
39 BD DU MARECHAL FOCH
50300 , AVRANCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4799
Date d'ajout
08/11/2012
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 01/08/2012 : anciennement : 210 rue de l'Avenir - Parc d'Activités les Rives de l'Odon - 14790 Verson (rcs Caen) nouvellement : 12 rue du Roc - 50400 Granville (rcs Coutances) Modification du domicile du gérant à compte du 01/08/2012 : Modifié : ROTGER Jean-Pierre demeurant 12 rue du Roc - 50400 Granville
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4799
Date d'ajout
08/11/2012
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 01/08/2012 : anciennement : 210 rue de l'Avenir - Parc d'Activités les Rives de l'Odon - 14790 Verson (rcs Caen) nouvellement : 12 rue du Roc - 50400 Granville (rcs Coutances) Modification du domicile du gérant à compte du 01/08/2012 : Modifié : ROTGER Jean-Pierre demeurant 12 rue du Roc - 50400 Granville
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).