Entreprise : SCI ECOVAS - SIREN 419 471 099
Identité
Dénomination
SCI ECOVAS
SIREN (siège)
419 471 099
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1998
Début d’activité
24/06/1998
Date de fin de la personne morale
08/07/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE, DETENTION, GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
28965.31 EUR
Adresse du siège
31 RUE D'ORBESSON 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALA VALERIE
Nom d'usage
HAMELIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
HAMELIN CORINNE
Nom d'usage
GONDAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
HAMELIN ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
HAMELIN SERGE , LOUIS , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/06/1998
Siret
41947109900012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, DETENTION, GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Autres Activités
PROPRIETE, DETENTION, GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
31 RUE D'ORBESSON
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 190 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 28 965.31 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).