Entreprise : GIE ASSO DE L'IRM DROME ARDECHE - SIREN 419 446 505
Identité
Dénomination
GIE ASSO DE L'IRM DROME ARDECHE
Sigle
AIDA
SIREN (siège)
419 446 505
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1998
Début d’activité
03/06/1998
Date de fin de la personne morale
06/08/2028
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activités principales de l’objet social
Faciliter l'activité économique de ses membres par la mise en commun de moyens en matériels ou en personnels.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
BEAUSSERET 26200 MONTELIMAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE HOSPITALIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUPON VINCENT
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Valréas
Nom, Prénom(s)
MARLOIS OLIVIER , HENRI , PIERRE , ROGER , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
PIEUCHOT PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Savasse
Dénomination
SELARL D'IMAGERIE MEDICALE I.M.E.D.S
Qualité
Membre
Commune de résidence
Montélimar
Dénomination
GROUPEMENT HOSPITALIER PORTE DE PROVENCE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Montélimar
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/06/1998
Siret
41944650500010
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Faciliter l'activité économique de ses membres par la mise en commun de moyens en matériels ou en personnels.
Autres Activités
Faciliter l'activité économique de ses membres par la mise en commun de moyens en matériels ou en personnels.
Adresse
BEAUSSERET
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE HOSPITALIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/002631
Date d'ajout
18/11/2005
Description
Changement de contrôleur de gestion SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2004 DEMISSION DE M.REGIS GUICHARD DE SES FONCTIONS DE CONTROLEUR DES COMPTES. NOMINATION DE M. VINCENT COUPON EN QUALITE DE NOUVEAU CONTROLEUR DES COMPTES. DEPOT D'ACTE N° 1529 DU 18/11/05 date d'effet : 23/10/2003
Numéro d'observation
F05/000884
Date d'ajout
15/04/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 3 FEVRIER 2005 DEMISSION DE M. JEAN-CHARLES MOLLIE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 31/12/04 NOMINATION DE M. MICHEL BRUBALLA EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 09/07/01 DEPOT D'ACTE N° 541 DU 15/04/05 date d'effet : 31/12/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).