Entreprise : SCI EUGENIE - SIREN 419 429 808
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2022)
Dénomination
SCI EUGENIE
SIREN (siège)
419 429 808
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2009
Fermeture de l'établissement - 41942980800035
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2021
Fermeture de l'établissement - 41942980800019
- Date d'effet de la fermeture : 19/07/2005
Fermeture de l'établissement - 41942980800027
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2009
Date de fin de la personne morale
03/11/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
243918.43 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU CAPITAINE DUMONT 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES 4 MUIDS - APT 9
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIVRON LUDOVIC , CHRISTIAN , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Fayet
Nom, Prénom(s)
RENARD EDITH , GEORGETTE , ROSE , LUCIE
Nom d'usage
Veuve GIVRON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/2009
Siret
41942980800035
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement et la vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de toutes parts de S.C.I.P., la restauration de tous immeubles commerciaux, professionnels et d'habitation.
Adresse
7 RUE 7 rue du Capitaine Dumont Résidence les 4 Muids - Apt 9
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES 4 MUIDS - APT 9
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/1998
Siret
41942980800019
Code APE
702A
Adresse
43 RUE DIVISION LECLERC
62600 , BERCK - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2005
Siret
41942980800027
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
106 RUE JULES CHOCHOY
62180 , RANG-DU-FLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/03/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-12-2021 AVEC DATE D'EFFET AU 30-12-2021 , JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate de l'Aisne DU 04/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/09/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-08-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 10-09-2021, adresse de liquidation : au siège social 7 rue du Capitaine Dumont Résidence les 4 Muids - Appt 9 02100 Saint-Quentin.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/11/2009
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de Rang du Fliers (62180) 106 rue Jules Chochoy (R CS Boulogne sur Mer 98D147) exploité du 18/06/1998 au 14/10/2009 à Saint-Quentin (02100) 7 rue du Ca pitaine Dumont - Résidence les 4 Muids - Apparteme nt 9 à compter du 15/10/2009 - Jal de transfert l' Union du 22/10/2009 et La Voix du Nord du 24/10/20 09
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/11/2009
Description
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/11/2009
Description
Dépôt de l'acte de transfert du siège social au gr effe de Saint-Quentin Effectué le 04/11/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).