Entreprise : CUMA DES CAUUSSES - SIREN 419 423 991
Identité
Dénomination
CUMA DES CAUUSSES
SIREN (siège)
419 423 991
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1998
Début d’activité
20/05/1998
Date de fin de la personne morale
05/07/2097
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL D'IMMEUBLES D'ANIMAUX, DE PERSONNELS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. PRESTATIONS DE SERVICES ET TRAVAUX A FACON (SANS ACTIVITE COMMERCIALE).
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
274.41 EUR
Adresse du siège
CHEZ LE PRESIDENT MR ARCOUTEL ALAIN 46500 ALVIGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR ARCOUTEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARCOUTEL ALAIN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
GRAMAT
Nom, Prénom(s)
BAYNAT REGIS , DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
GRAMAT
Nom, Prénom(s)
CHARTROUX THIERRY , JEAN , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
GRAMAT
Nom, Prénom(s)
FOUCHE LAURENT , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
MARTEL
Nom, Prénom(s)
GARY DIDIER , CLAUDE , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
GRAMAT
Nom, Prénom(s)
GRANDOU GUY , DANIEL , ADOLPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
MARTEL
Nom, Prénom(s)
PLAZANET SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
SOUILLAC
Nom, Prénom(s)
SINDOU GERAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
LAUZES
Nom, Prénom(s)
THAMIE JEAN , PASCAL , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
GRAMAT
Nom, Prénom(s)
VALADE FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
SOUILLAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/1998
Siret
41942399100019
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL D'IMMEUBLES D'ANIMAUX, DE PERSONNELS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. PRESTATIONS DE SERVICES ET TRAVAUX A FACON (SANS ACTIVITE COMMERCIALE).
Autres Activités
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL D'IMMEUBLES D'ANIMAUX, DE PERSONNELS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. PRESTATIONS DE SERVICES ET TRAVAUX A FACON (SANS ACTIVITE COMMERCIALE).
Adresse
CHEZ LE PRESIDENT MR ARCOUTEL ALAIN
46500 , ALVIGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR ARCOUTEL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 274.41 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).