Entreprise : SARL CAZENEUVE - SIREN 419 421 870
Identité
Dénomination
SARL CAZENEUVE
SIREN (siège)
419 421 870
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1998
Début d’activité
01/06/1998
Date de fin de la personne morale
07/07/2048
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Entreprise de travaux agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
17989.05 EUR
Adresse du siège
LD NOILHAN 32300 CLERMONT-POUYGUILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZENEUVE MARC , PATRICK , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Clermont Pouyguilles
Nom, Prénom(s)
CAZENEUVE FABIEN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Labarthe
Nom, Prénom(s)
CAZENEUVE FLORENT , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Labarthe
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1998
Siret
41942187000017
Nom commercial
SARL CAZENEUVE
Enseigne
SARL CAZENEUVE
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Entreprise de travaux agricoles
Adresse
LD NOILHAN
32300 , CLERMONT-POUYGUILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
402
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Changement de gérant à compter du 31/12/2017 : Partant : CAZENEUVE Nadine née LARROUX, Gérante Nouveau : CAZENEUVE Marc, Gérant non associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1232
Date d'ajout
13/03/2017
Description
Changement de gérant à compter du 01/12/2016 : Partant : CAZENEUVE Marc, Gérant Nouveau : CAZENEUVE Nadine, Gérante
Numéro d'observation
4780
Date d'ajout
11/12/2013
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 01/12/2013. Modification relative aux personnes dirigeantes (démission d'un co-gérant) à compter du 01/12/2013 : - Partant : CAZENEUVE Gilbert, Co-Gérant
Numéro d'observation
1134
Date d'ajout
19/03/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes (démission d'un co-gérant) à compter du 31/12/2011 : - Partant : CAZENEUVE Christian, Co-Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).