Entreprise : ELAN TRAINING EQUIPMENT - SIREN 419 418 397
Identité
Dénomination
ELAN TRAINING EQUIPMENT
SIREN (siège)
419 418 397
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1998
Début d’activité
01/07/1998
Date de fin de la personne morale
02/07/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
étude et réalisation de matériels de contrôle de régulation et d'automatismes faisant appel aux techniques de l'électronique de l'électrotechnique et de l'informatique de logiciels d'application et de logiciels de base conseil en informatique électronique et électrotechnique ingenierie générale d'installation d'usines et d'équipements à usage collectif -
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
148730 EUR
Adresse du siège
5 AV ALBERT DURAND 31700 BLAGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPOLE BATIMENT 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE CAOUDOU CHRISTIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Lannion
Nom, Prénom(s)
PIERRE FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Pleumeur-Bodou
Nom, Prénom(s)
SARRAT JOSEPH , JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Lannion
Dénomination
SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense
Dénomination
STE S.E.E.C.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Dénomination
STE SOGEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41941839700032
Nom commercial
ETE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
étude et réalisation de matériels de contrôle de régulation et d'automatismes faisant appel aux techniques de l'électronique de l'électrotechnique et de l'informatique de logiciels d'application et de logiciels de base conseil en informatique électronique et électrotechnique ingenierie générale d'installation d'usines et d'équipements à usage collectif -
Adresse
5 AV ALBERT DURAND
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPOLE BATIMENT 2
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41941839700016
Enseigne
ETE
Code APE
742C
Adresse
20 AV DIDIER DAURAT
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/1999
Siret
41941839700024
Enseigne
ETE
Code APE
742C
Adresse
17 AV DIDIER DAURAT
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ALGORYTHMES-IMM PLATON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F11/016306
Date d'ajout
21/06/2011
Description
Régularisation Par jugement en date du 16.01.2006, le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP a arrêté le plan de cession de la SA FAROS en faveur de la société ECA SA. Commissaire à l'exécution du plan : Maître BIDAN 27 COURS RAPHAËL BINET 35009 RENNES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/016304
Date d'ajout
21/06/2011
Description
Régularisation //Jugement du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP en date du 14/03/2006 reportant la date de cessation des paiements au 01.11.2004
Numéro d'observation
F11/016305
Date d'ajout
21/06/2011
Description
Régularisation //En date du 30.03.2011, le Tribunal de Commerce de Saint Brieuc a ordonné le remplacement du mandataire ad'hoc : Me MICHEL ROBERT dans la procédure FAROS (SA), nouveau mandataire ad'hoc : SELARL AJIRE prise en la personne de ME ERWAN MERLY
Numéro d'observation
18888
Date d'ajout
19/10/2005
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 11.10.2005, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUINGAMP A ORDONNE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 15.04.2006, A NOMME JUGE COMMISSAIRE MME ROLAND ET JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M. MESNARD.
Numéro d'observation
9506
Date d'ajout
23/05/2005
Description
Modification autre PAR JUGEMENT EN DATE DU 10.05.2005 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUINGAMP ETEND LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUVERTE LE 15.0402005 A L'EGARD DE LA SA FAROS A : LA SA ELAN TRAINING EQUIPEMENT -E.T.E. JUGE COMMISSAIRE : MME FRENEL REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME DAVID , 4 RUE GEORGES BIZET A ST BRIEUC (22000) ADMINISTRATEUR : ME BIDAN, 27 COURS RAPHAEL BINET 35009 RENNES L'OPINION EN DATE DU 27.05.2005 Date d'effet: 10/05/2005
Numéro d'observation
5042
Date d'ajout
15/03/2005
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal DE BLAGNAC (31700) LES ALGORYTHMES, IMMEUBLE PLATON 17 AVENUE DIDIER DAURAT, A BLAGNAC (31700) 5 AVENUE ALBERT DURAND, AEROPOLE, BATIMENT 2 - LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL. PV CA DU 03.01.05 Date d'effet: 03/01/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU : PV AGE DU 20.10.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).