Entreprise : KCP GERBE SA - SIREN 419 353 917
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2023)
Dénomination
KCP GERBE SA
SIREN (siège)
419 353 917
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1524490.17 EUR
Adresse du siège
AV DE LA MAILLE 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARQUES AVENUE BT D LOT 9
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREEN DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
ROYAUME UNI
Nom, Prénom(s)
GUFFLET GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
SUMMERS RONALD , J
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Nom, Prénom(s)
KLESCH A. , GARY , EDWARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Nom, Prénom(s)
HORNE EDWIN , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Dénomination
COOPERS & LIBRAND AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/1998
Siret
41935391700026
Code APE
524C
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE D'ARTICLES DE BONNETERIE (BAS, COLLANTS, CHAUSSETTES, BODIES)
Adresse
AV DE LA MAILLE
10800 , SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARQUES AVENUE BT D LOT 9
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1998
Siret
41935391700018
Code APE
177A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Fabrication et vente de tous articles de bonneterie
Adresse
16 RUE 16 rue Jean Bouveri
71230 , Saint-Vallier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5750
Date d'ajout
11/07/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5403
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Par jugement en date du 30/04/2023, le tribunal de commerce de Chalon sur Saone a prononcé l'adminission d'un plan de cession totale sans location gérance L 621-62 dans la procédure KCP GERBE SA
Numéro d'observation
4898
Date d'ajout
15/06/2023
Description
None
Numéro d'observation
4897
Date d'ajout
15/06/2023
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En Date du 15/06/2023, le Tribunal DE CHALON SUR SAONE a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de KCP GERBE (Procedure Ouverte Le 20/06/2002 ).Date d'effet : 15/06/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1820
Date d'ajout
08/12/2003
Description
FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A 71230 SAINT VALLIER 16 R JEAN BOUVERI SUITE VENTE A SAS RHOVYL 55310 TRONVILLE EN BARROIS JOURNAL D'ANNONCES LEGALES "JOURNAL DE SAONE ET LOIRE" DU 02/08/2003 Date d'effet : 01/05/2003
Numéro d'observation
801
Date d'ajout
07/05/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 30 AVRIL 2003 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE A PRONONCE L'ADMISSION DU PLAN DE CESSION Date d'effet : 30/04/2003
Numéro d'observation
366
Date d'ajout
26/02/2003
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 13/02/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE AUTORISE MAITRE PHILIPPE BLERIOT, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE, A SE FAIRE CONSENTIR PAR LA BANQUE THEMIS 8 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS : - UNE LIGNE DE DAILLY POUR UN MONTANT DE 150 000 EUROS - UNE LIGNE D'ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE ACCEPTES POUR UN MONTANT DE 1 000 000 EUROS - UNE LIGNE D'ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE NON ACCEPTES POUR UN MONTANT DE 2 000 000 EUROS Date d'effet : 13/02/2003
Numéro d'observation
1917
Date d'ajout
19/12/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/12/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE A OUVERT UNE NOUVELLE PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 20/06/2003
Numéro d'observation
4029
Date d'ajout
26/09/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL, REPRESENTANT DES CREANCIERS : Me AUBERT JEAN-YVES, 1, RUE DEWET VISION 2000 71100 CHALONS SUR SAONE Date d'effet : 20/06/2002
Numéro d'observation
979
Date d'ajout
04/07/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL NOMME ME AUBERT 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS NOMME ME PHILIPPE BLERIOT 50 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR NOMME MR JEAN BLETTON JUGE COMMISSAIRE ET MR CHRISTIAN NODE-LANGLOIS JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Date d'effet : 20/06/2002
Numéro d'observation
904
Date d'ajout
20/06/2002
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE EN DATE DU 18 JUIN 2002
Numéro d'observation
5153
Date d'ajout
18/09/2000
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU 04.04.2000 ET PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17.03.2000 NOMME MR DAVID GREEN EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR ANTOINE PUPIN DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 04.04.2000 LES JOURNAUX DE SAONE ET LOIRE DU 24 MARS 2000 RECTIFICATIF DANS LES JOURNAUX DE S ET L DU 16.05.2000
Numéro d'observation
147
Date d'ajout
21/01/1999
Description
FONDS PRINCIPAL ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 2 500 000 FRS. MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE - ACTIVITE : FABRICATION ET VENTE DE TOUS ARTICLES DE BONNETERIE - ADRESSE : 16 RUE JEAN BOUVERI, 71230 SAINT VALLIER - PRECEDENT PROPRIETAIRE : GERBE SA RCS CHALON SUR SAONE B 348 703 976 - PUBLICATION : LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE DU 8/12/98 - OPPOSITIONS : ME AUBERT (JEAN YVES) COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, VISION 2000, 1 RUE DEWET, 71100 CHALON SUR SAONE A COMPTER DU 15/06/98
Numéro d'observation
2394
Date d'ajout
20/08/1998
Description
A COMPTER DU 15 JUILLET 1998 SUIVANT AGE EN DATE DU 15/07/1998 LE CAPITAL SOCIAL A ETE PORTE DE 250.000 F A 10.000.000 F. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 15/07/1998 A CONSTATE QUE LES NOUVELLES ACTIONS AVAIENT ETE ENTIEREMENT LIBEREES. DEPOT AU GREFFE : 20/08/1998 PUBLICATION : DOCUMENTS - AP DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DU 21/08/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
**** LE CANTON DE MONTCEAU LES MINES DEPENDANT INITIALEMENT DU RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON/SAONE A ETE RATTACHE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99 - 659 DU 30 JUILLET 1999 A EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524 490.17 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).