Entreprise : SARL BESLIER DANSETTE HURTAUX - SIREN 419 278 486
Identité
Dénomination
SARL BESLIER DANSETTE HURTAUX
SIREN (siège)
419 278 486
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1998
Date de fin de la personne morale
28/06/2048
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3840 EUR
Adresse du siège
52 RUE JEAN BUREAU 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HURTAUX SANDRINE , JOELLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Magny-le-Hongre
Nom, Prénom(s)
DANSETTE ALEXIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Saint-Germain-sur-Morin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/04/2014
Siret
41927848600024
Nom commercial
BESLIER DANSETTE HURTAUX, ARCHITECTES.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
architecture
Adresse
52 RUE 52 rue Jean Bureau
77100 , Meaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41927848600016
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
13 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/05/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 04/05/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 05/11/2013 liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/01/2015
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-04-2014, JOURNAL PUBLICATEUR : LA MARNE DU : 26-11-2014, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/04/2007
Description
Changement de la forme juridique DE STE CIVILE PRO FESSIONNELLE (S.C.P.) EN STE A RESPONSABILITE LIMI TEE (S.A.R.L) il s'en est suivi une modification d u numéro de Gestion. Ancien numéro de gestion 1998 D222.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/1998
Description
Historique : Mention du 01/04/2005 : ANCIENNE DENO MINATION : SCP D'ARCHITECTURE JEAN BESLIER ET ASSO CIES (AGE DU 24.11.2004).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).