Entreprise : IMMOBILIERE DU QUAI - SIREN 419 271 424
Identité
Dénomination
IMMOBILIERE DU QUAI
SIREN (siège)
419 271 424
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1998
Début d’activité
08/06/1998
Date de fin de la personne morale
17/06/2097
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Acquisition d'un ensemble immobilier sis à Montbard en cote D'o r
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
9551 RTE DE SAINT-LAURENT 06610 LA GAUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
IMMOBILIERE QUADRAS
Qualité
Gérant
Commune de résidence
La Gaude
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1998
Siret
41927142400014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un ensemble immobilier sis à Montbard en cote D'o r
Autres Activités
Acquisition d'un ensemble immobilier sis à Montbard en cote D'o r
Adresse
9551 RTE DE SAINT-LAURENT
06610 , LA GAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
20607
Date d'ajout
10/11/2011
Description
Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE En date du 04.10.2011 A prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7775
Date d'ajout
03/05/2006
Description
Par jugement du 10 avril 2006 le Tribunal de Grande Instance de Grasse, a nommé la SELARL Gauthier et Sohm liquidateur en remplacement de Me Gauthier
Numéro d'observation
3922
Date d'ajout
28/06/2005
Description
Par jugement en date du 13 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la Sci Immobilière du Quai, fixe la date de cessation des paiements au 1er Janvier 2005, nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Gorini et en qualité de liquidateur Maître Gauthier demeurant 630 route des Dolines, Ophira II, 06560 Valbonne
Numéro d'observation
76112
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).