Entreprise : SCI EL MASRY - SIREN 419 248 596
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2021)
Dénomination
SCI EL MASRY
SIREN (siège)
419 248 596
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1998
Fermeture de l'établissement - 41924859600027
- Date d'effet de la fermeture : 20/10/2021
Fermeture de l'établissement - 41924859600019
- Date d'effet de la fermeture : 05/08/2015
Date de fin de la personne morale
18/06/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
77 RTE D'HONFLEUR L'EGLISE 14130 VIEUX-BOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOMINGUES MARIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Vieux bourg
Nom, Prénom(s)
LE GARS ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Vieux bourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/1998
Siret
41924859600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
24 RUE GEORGES CLEMENCEAU
14130 , PONT L'EVEQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/06/1998
Siret
41924859600027
Nom commercial
SCI EL MASRY
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion d'un immeuble à pont l'évêque 24 rue Georges Clemenceau
Adresse
77 RTE 77 route d'Honfleur l'Eglise
14130 , Vieux bourg - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7220
Date d'ajout
17/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/12/2021
Description
Dissolution à compter du 20/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/10/2021, liquidateur : LE GARS Roger, siège de la liquidation : 77 Route d'Honfleur l'Eglise 14130 Vieux-Bourg, parution de la publicité légale : La voix - Le Bocage paru le 28/10/2021
Numéro d'observation
7216
Date d'ajout
17/12/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/10/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
188
Date d'ajout
28/01/2005
Description
Changement de gérant Nomination de Mr Legars Roger en qualité de gérant en remplacement de MLLE Domingues Maria Date d'effet : 20/12/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).