Entreprise : FINANCIERE KHEOPS - SIREN 419 222 559
Identité
Dénomination
FINANCIERE KHEOPS
SIREN (siège)
419 222 559
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1998
Début d’activité
01/07/1998
Date de fin de la personne morale
11/06/2097
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participations dans toute société et tout groupement français ou étranger gestion des participations et des filiales. Achat, vente, souscription, propriété, gestion et administration de parts et valeurs mobilières; Définition des orientations stratégiques et de développement du groupe ; Animation, encadrement, organisation, coordination dans la conduite de la politique du groupe; Gestion et prestations au profit de filiales et sous-filiales. Services.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1866560 EUR
Adresse du siège
RTE DE MIREPOIX 09100 PAMIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE CCIAL PYREVAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELINGUIER MARIE , CLAUDE
Nom d'usage
CASSIGNOL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Pamiers
Nom, Prénom(s)
CASSIGNOL PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Pamiers
Nom, Prénom(s)
LAVERGNE CATHERINE , JACQUELINE , MICHELE
Nom d'usage
CASSIGNOL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Pamiers
Dénomination
SOTODEX AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Dénomination
FRANCE DEFI MIDI PYRENEES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Foix Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41922255900017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prise de participations dans toute société et tout groupement français ou étranger gestion des participations et des filiales. Achat, vente, souscription, propriété, gestion et administration de parts et valeurs mobilières; Définition des orientations stratégiques et de développement du groupe ; Animation, encadrement, organisation, coordination dans la conduite de la politique du groupe; Gestion et prestations au profit de filiales et sous-filiales. Services.
Adresse
RTE DE MIREPOIX
09100 , PAMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE CCIAL PYREVAL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/06/1998
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LE JOURNAL DE L'ARIEGE A COMPTER DU 18/08/98, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 3 000 F A 250 000 F INSERTION : LE JOURNAL DE L'ARIEGE DU 28/08/98 A COMPTER DU 28/08/98, TRANSFORMATION DE LA SOCIETE CIVILE EN SOCIETE ANONYME, ANCIEN N° RC : 98 D 67 ; NOMINATION DE MME CASSIGNOL MARIE-CLAUDE ET DE MR CASSIGNOL ROGER EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS ; MR CASSIGNOL PAUL (ANCIEN GERANT) DEVIENT ADMINISTRATEUR ET PDG ; MR BONNEFONT ET LE CABINET FRANCE DEFI SONT NOMMES CAC TITULAIRE ET SUPPLEANT INSERTION : LE JOURNAL DE L'ARIEGE DU 04/09/98 A COMPTER DU 26/02/99, AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE, PORTE DE 250 000 F A 11 546 000 F INSERTION : LE JOURNAL DE L'ARIEGE DU 09/04/99 A COMPTER DU 14/05/99, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 11 546 000 F A 11 666 000 F INSERTION : LE JOURNAL DE L'ARIEGE DU 25/06/99 A COMPTER DU 09/11/99, NOMINATION DE MME CASSIGNOL MARIE CLAUDE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL INSERTION : LE JOURNAL DE L'ARIEGE DU 14/04/2000 Mention du 23/11/2001 : AUGMENTATION CONVERSION DE CAPITAL A compter du : 31/08/2001 Ancien : 11.666.000 FRF Nouveau : 1.866.560 EUR Annonce légale : JOURNAL DE L'ARIEGE DU 09/11/2001 MISE EN HARMONIE AVEC LA LOI 2001-420 15/05/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).