Entreprise : CUMA DU PEROU - SIREN 419 173 992
Identité
Dénomination
CUMA DU PEROU
SIREN (siège)
419 173 992
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2002
Début d’activité
28/03/1978
Date de fin de la personne morale
01/10/2028
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
29984 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 23700 DONTREIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESSE CHRISTOPHE
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
CHARRON
Nom, Prénom(s)
CHASSAGNETTE LAURENT
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
DONTREIX
Nom, Prénom(s)
DEZISSERT JEAN-MARC
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Dontreix
Nom, Prénom(s)
GRENOUILLAT DAMIEN
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Dontreix
Nom, Prénom(s)
MAGNIER JEAN-LUC
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Dontreix
Nom, Prénom(s)
PINTHON SEVERINE
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Dontreix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/03/1978
Siret
41917399200019
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Exploitation agricole
Adresse
MAIRIE
23700 , DONTREIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
215
Date d'ajout
23/01/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 20/10/2011 Ancien : 20734 EUR Nouveau : 29984 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
217
Date d'ajout
12/02/2007
Description
ANCIEN PRESIDENT : MR BESSE GEORGES ANCIEN TRESORIER >: MR RIBIERE JEAN MICHEL NOUVEAU PRESIDENT : MR BESSE CHRISTOPHE NOUVEAU TRESORIER : MR CHASSAGNETTE LAURENT Date d'effet : 10/12/2006
Numéro d'observation
961
Date d'ajout
08/07/2004
Description
ANCIEN PRESIDENT : MR BICHON MOREL ALAIN NOUVEAU PRESIDENT : MR BESSE GEORGES Date d'effet : 23/03/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La circonscription territoriale comprend : Auzances Rougnat Charron Dontreix Les Mars Chard Lioux les Monges Le Chatelard Brousse Sermur Le Compas Bussière nouvelle Fontanières Reterre Arfeuille Chatain Mainsat Lupersat Mautes St Bard La Mazières aux Bonshommes Mérinchal en Creuse Montel de Gelat Charensat Vergheas St Maurice près Pionsat dans le département du Puy de Dome.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Minimum 7496€
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).