Entreprise : SCI LEDRU ROLLIN - SIREN 419 154 406
Identité
(Entreprise radiée le 17/01/2018)
Dénomination
SCI LEDRU ROLLIN
SIREN (siège)
419 154 406
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1998
Fermeture de l'établissement - 41915440600013
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2017
Date de fin de la personne morale
08/06/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
9 RUE LEDRU ROLLIN 59260 LILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HELLEMMES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BODOLLEC JOELLE , ANNE-MARIE
Nom d'usage
DELATTRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
JEANSON EMMANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
La Brède
Dénomination
ERVEFEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Chemy
Dénomination
PROMONOR PARTICIPATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1998
Siret
41915440600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et location d'un immeuble rue Ledru Rollin et Dordin Hellemmes
Adresse
9 RUE 9 rue Ledru Rollin Hellemmes
59260 , HELLEMMES LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HELLEMMES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
17/01/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/12/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-09-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres et Territoires DU : 24-11-2017, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/06/1998
Description
Historique : Publication légale : La gazette de la région du Nord du 06/06/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).