Entreprise : SOCIETE AVALLONNAISE DE L'HOSTELLERIE DE LA POSTE - SIREN 419 095 781
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2019)
Dénomination
SOCIETE AVALLONNAISE DE L'HOSTELLERIE DE LA POSTE
SIREN (siège)
419 095 781
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1998
Date de fin de la personne morale
11/06/2097
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
13 PL VAUBAN 89200 AVALLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFORT PATRICK , GERMAIN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Montargis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/05/1998
Siret
41909578100011
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
13 PL VAUBAN
89200 , AVALLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
12/02/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 21-01-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 01-09-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/02/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 16-01-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Indépendant de l'Yonne DU : 02-02-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
14/03/2013
Description
RENOUVELLEMENT CESSATION PROVISOIRE D'ACTIVITE AVEC MAINTIEN AU RCS LE 15-03-2013
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/05/2012
Description
Cessation totale d'activité à compter du : 15-03-2012, avec maintien provisoire de l'immatriculation au RCS pour une durée de un an.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/02/2000
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 28/02/2000.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/06/1998
Description
Observations concernant l'établissement situé 13 p lace Vauban 89200 Avallon : ** A compter du 1.4.20 01, fonds reçu en location gérance de la SOCIETE F INANCIERE LEFORT, siège social Rue Pierre Nobel 45 700 VILLEMENDEUR - RCS MONTARGIS 384 568 853 - pou r une durée d'une année entière, renouvelable d'an née en année par tacite reconduction
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/06/1998
Description
Historique : Publicité de constitution : L'Yonne R épublicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).