Entreprise : LA GRANDE BAIE LES MATHES SARL - SIREN 419 090 394
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2021)
Dénomination
LA GRANDE BAIE LES MATHES SARL
SIREN (siège)
419 090 394
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1998
Date de fin de la personne morale
09/06/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2040941.71 EUR
Adresse du siège
4 RUE GEORGES PICQUART 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Brogniart CYRIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Noel OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
TUILLET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/1998
Siret
41909039400026
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation du village de vacances dénommé "la grande baie les logis du Clapet" situé sur la commune des Mathes (17)
Adresse
Village de la Grande Baie
17570 , Les Mathes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/1998
Siret
41909039400018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
5 RUE VAN GOGH
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5-9
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2015
Siret
41909039400034
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
4 RUE GEORGES PICQUART
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13894
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com) suite à clôture des opérations de liquidation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998B0877644
Date d'ajout
27/09/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/04/2021
Description
Dissolution à compter du 17/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/06/2020, liquidateur : NOEL Olivier, siège de la liquidation : 4 Rue Georges Picquart 75017 Paris 17e Arrondissement, parution de la publicité légale : petites affiches du 21.04.2021
Numéro d'observation
1998B0877640
Date d'ajout
22/04/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-06-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Petites Affiches DU : 21-04-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).