Entreprise : FILL IN SECURITE - SIREN 419 088 927
Identité
Dénomination
FILL IN SECURITE
SIREN (siège)
419 088 927
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1998
Date de fin de la personne morale
21/05/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1998
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
40 RUE DE LA STATION 95130 FRANCONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEN MOHAMED HICHAM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Choisy-le-Roi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/05/1998
Siret
41908892700027
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Sécurité prévention privées
Adresse
40 RUE 40 Rue DE LA STATION
95130 , Franconville la Garenne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1998
Siret
41908892700019
Code APE
746Z
Adresse
65 RUE D ARGENTEUIL
95210 , SAINT-GRATIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64483
Date d'ajout
03/06/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 03/06/2011 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mme Joëlle Cartron , nom du liquidateur : Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 03/06/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
813
Date d'ajout
04/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 02/01/2008 nommant Mme Cartron juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
26124
Date d'ajout
28/07/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 28/07/2006 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2006J00381 désigne liquidateur ME CANET 1 RUE DE LA CITADELLE 95302 CERGY PONTOISE CEDEX , juge commissaire M. ISRAEL , juge commissaire suppléant M. ROUX JACQUES , met fin à la mission de l'administrateur Me VALDMAN, de la SCP MICHEL-VALDMAN-MIROITE 69 Rue Saint Martin 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
25246
Date d'ajout
19/06/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE , prononce en date du 19/06/2006 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2006J00381 , date de cessation des paiements le 19/12/2004 désigne Juge Commissaire M. ISRAEL , Juge Commissaire suppléant M. ROUX JACQUES , Administrateur ME VALDMAN, DE LA SCP MICHEL-VALDMAN-MIROITE 69 RUE SAINT MARTIN 95300 PONTOISE avec pour mission : assister le debiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire ME CANET 1 RUE DE LA CITADELLE 95302 CERGY PONTOISE CEDEX , , et ouvre une période d'observation expirant le 19/12/2006 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
25479
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).