Entreprise : SARL SEAT CLEAN - SIREN 418 882 486
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2003)
Dénomination
SARL SEAT CLEAN
SIREN (siège)
418 882 486
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1998
Date de fin de la personne morale
24/05/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/05/1999
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE D AUVERGNE 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BITAN HAMALYA , BRIGITTE
Nom d'usage
UZAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Chennevières-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/1998
Siret
41888248600024
Code APE
514J
Origine du fonds
Création
Activité principale
En France comme à l'étranger l'achat et la vente de produit d'hygiène et de sanitaire
Adresse
2 RUE 2 Rue D'AUVERGNE
94430 , Chennevières-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16408
Date d'ajout
12/03/2003
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15756
Date d'ajout
21/02/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 20/02/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. VERGNET PIERRE , nom du liquidateur : ME SEGUI PIERRE
Numéro d'observation
14220
Date d'ajout
17/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 16/01/2003 nommant M. VERGNET PIERRE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
24345
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3054
Date d'ajout
02/02/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 01/02/2001 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2001j00061 , date de cessation des paiements le 22/12/1999 , désigne juge commissaire M. Bellanger Guy , juge commissaire suppléant M. Boisard Michel , liquidateur Me Segui pierre 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
2043
Date d'ajout
19/01/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 19/01/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).