Entreprise : CLAYLAND - SIREN 418 824 462
Identité
Dénomination
CLAYLAND
SIREN (siège)
418 824 462
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1998
Début d’activité
01/05/1998
Date de fin de la personne morale
19/05/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition d'un terrain à bâtir sis au Muy(var)"domaine les Charles" figurant au cadastre de ladite commune section D, numéro 429.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE NORMANDIE 53940 AHUILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAIRAY JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Saint-Berthevin
Nom, Prénom(s)
CLAIRY MARTINE
Nom d'usage
GOUPIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Saint-Berthevin
Nom, Prénom(s)
GAULTIER ANNE-MARIE
Nom d'usage
LANDRON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Astillé
Nom, Prénom(s)
LANDRON JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Astillé
Nom, Prénom(s)
LANDRON BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Ahuillé
Nom, Prénom(s)
LLORENS MARIE-FRANCE
Nom d'usage
LANDRON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Ahuillé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1998
Siret
41882446200018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'un terrain à bâtir sis au Muy(var)"domaine les Charles" figurant au cadastre de ladite commune section D, numéro 429.
Autres Activités
L'acquisition d'un terrain à bâtir sis au Muy(var)"domaine les Charles" figurant au cadastre de ladite commune section D, numéro 429.
Adresse
7 RUE DE NORMANDIE
53940 , AHUILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4342
Date d'ajout
21/10/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/10/2011 : Nouveau : LANDRON Marie-France, Associé Société Civile Nouveau : LANDRON Jean-Pierre, Associé Société Civile Nouveau : LANDRON Anne-Marie, Associé Société Civile Nouveau : CLAIRAY Joël, Associé Société Civile Nouveau : GOUPIL Martine, Associé Société Civile Changement de qualité : LANDRON Bernard, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INFORMATIONS FOURNIES PAR L'I.N.S.E.E: NoSIRET(ETS SIEGE ET PRINCIPAL):418 824 462 00018 CODE NAF(APE):702 C LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 573.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).